Freddy Landmark
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET HANNOVER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.686' DKK Autovirke ApS (2023) |
Største underskud: | -4.944' DKK Inter Bolig ApS (2017) |
Største egenkapital: | 15.591' DKK LANDMARK HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.882' DKK Inter Bolig ApS (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos K. MATHIASEN OST EN GROS A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMARK HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2002 i KOMPLEMENTARSELSKABET HANNOVER ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Freddy Landmark i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 23. september 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LANDMARK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FL BILER A/S
Via LANDMARK HOLDING ApS -
Inter Bolig ApS
Via LANDMARK HOLDING ApS -
LANDMARK EJENDOMME ApS
Via LANDMARK HOLDING ApS -
Autovirke ApS
Via LANDMARK HOLDING ApS -
InnoMega A/S
Via LANDMARK HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
LANDMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2007 -
LANDMARK EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2010 -
Inter Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2019 -
FL BILER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
InnoMega A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2020 -
FL BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Danske Teglbjælker ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2021
Registreringsdato: 09.08.2021 -
InnoMega A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
Inter Bolig ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2019
Registreringsdato: 24.10.2019
Blå bog (fortsat)
Freddy har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2016 - 28.03.2023
Reel ejer
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
31.05.2021 - 01.05.2022
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.05.2018 - 01.03.2020
Reel ejer
02.03.2020 - 01.05.2022
Ejerandel: 33,33%
Freddy Landmark er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LANDMARK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.591' DKK. Igennem sit holdingselskab LANDMARK HOLDING ApS har Freddy dermed også ejerandele i FL BILER A/S (66.66-89.99%), Inter Bolig ApS (33.34-49.99%), LANDMARK EJENDOMME ApS (100%), Autovirke ApS (25-33.33%) & InnoMega A/S (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Freddy Landmark, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor LANDMARK HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.617' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.686' DKK (Autovirke ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110' DKK (InnoMega A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.297' DKK (Inter Bolig ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 123' DKK (InnoMega A/S).
En af de forbindelser som går igen i Freddy' netværk er Jørgen Henrik Okholm.