Pierre Flemming Jan van Sabben
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TakeTwo v/Rasmus Henriksen & Pierre van Sabben & Søren Kanstrup & Peder Steen Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 650' DKK IVALDI ApS (2019) |
Største underskud: | -34' DKK IVALDI ApS (2015) |
Største egenkapital: | 891' DKK IVALDI ApS (2022) |
Største gæld: | 1.472' DKK IVALDI ApS (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos IVALDI ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af IVALDI ApS (16 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2003 i TakeTwo v/Rasmus Henriksen & Pierre van Sabben & Søren Kanstrup & Peder Steen Jensen (tidligere TakeTwo v/Rasmus Henriksen & Pierre van Sabben & Søren Kanstrup) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Søren Kanstrup, Rasmus Henriksen at Pierre Flemming Jan van Sabben stiftede TakeTwo v/Rasmus Henriksen & Pierre van Sabben & Søren Kanstrup & Peder Steen Jensen den dag i oktober 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Pierre i 4 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ivaldi Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IVALDI ApS
Via Ivaldi Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ivaldi Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2016
Tidslinje (7)
-
IVALDI ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016 -
Ivaldi Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016 -
Ivaldi Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016
Blå bog (fortsat)
Pierre har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2010 - 21.11.2016
Reel ejer
21.11.2016 - 07.03.2019
Reel ejer
08.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
28.10.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Pierre Flemming Jan van Sabben er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ivaldi Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 256' DKK. Igennem holdingselskabet Ivaldi Holding ApS har Pierre derfor også ejerandele i IVALDI ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Pierre Flemming Jan van Sabben, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor IVALDI ApS kunne offentliggøre et overskud på 650' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor IVALDI ApS kunne offentliggøre et underskud på 34' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 196' DKK (Ivaldi Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 653' DKK (IVALDI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 256' DKK (Ivaldi Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pierre' netværk er Søren Kanstrup.