Søren Kanstrup
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thyborøn Færgekiosk Søren Kanstrup m. fl. (Ejer) |
Største overskud: | 650' DKK IVALDI ApS (2019) |
Største underskud: | -34' DKK IVALDI ApS (2015) |
Største egenkapital: | 891' DKK IVALDI ApS (2022) |
Største gæld: | 1.472' DKK IVALDI ApS (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos IVALDI ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af IVALDI ApS (16 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2001 ved Thyborøn Færgekiosk Søren Kanstrup m. fl. som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Mads Møller Melchiors, Peter Brask Tind at Søren Kanstrup stiftede Thyborøn Færgekiosk Søren Kanstrup m. fl. den dag i maj 2001. Rollen som Ejer og Stifter havde Søren i 3 måneder, før fratrædelsen den 24. august 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen chokolade- og konfektureforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ivaldi Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IVALDI ApS
Via Ivaldi Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ivaldi Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2016
Repræsentant (1)
-
Dansk Broder Orden Aarhus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Dansk Broder Orden Aarhus
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.11.2022
Registreringsdato: 08.11.2022 -
IVALDI ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016 -
Ivaldi Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2010 - 21.11.2016
Reel ejer
21.11.2016 - 07.03.2019
Reel ejer
08.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
28.10.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.06.2002 - 01.10.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Kanstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ivaldi Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 256' DKK. Igennem sit holdingselskab Ivaldi Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i IVALDI ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Kanstrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor IVALDI ApS fremviste et overskud på 650' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor IVALDI ApS fremviste et underskud på 34' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 196' DKK (Ivaldi Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 653' DKK (IVALDI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 256' DKK (Ivaldi Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Pierre Flemming Jan van Sabben.