Riko My Yde
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | JK Soft v/Riko Yde (Ejer) |
Største overskud: | 215' DKK KGMY Holding ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 255' DKK KGMY Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.507' DKK KGMY Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KGMY Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JK Soft v/Riko Yde (5 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 hos JK Soft v/Riko Yde (tidligere Perfect Communication v/Riko Yde) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Riko My Yde der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Riko i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 2. januar 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KGMY Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
P.F. Biler ApS
Via KGMY Holding ApS
Direktørposter (1)
-
KGMY Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022
Tidslinje (12)
-
KGMY Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
KGMY Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
JK SOFT 09 ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2010
Registreringsdato: 17.09.2010
Blå bog (fortsat)
Riko har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.03.2009 - 17.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2009 - 17.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.01.2008 - 01.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.01.2008 - 01.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Riko My Yde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KGMY Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 255' DKK. Igennem holdingselskabet KGMY Holding ApS har Riko derfor også ejerandele i P.F. Biler ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Riko My Yde, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor KGMY Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 215' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Riko' netværk er Peter Westergaard Faarborg.