Peter Westergaard Faarborg
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | P. F. BILER V/PETER FAARBORG (Ejer) |
Største overskud: | 2.886' DKK P.F. Biler ApS (2023) |
Største underskud: | -60' DKK P.F. Investering ApS (2019) |
Største egenkapital: | 11.261' DKK PWF Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.845' DKK P.F. Biler ApS (2021) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos P.F. Biler ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af P. F. BILER V/PETER FAARBORG (32 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1986 i P. F. BILER V/PETER FAARBORG med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Westergaard Faarborg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 32 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PWF Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
P.F. Biler ApS
Via PWF Holding ApS -
P.F. Investering ApS
Via PWF Holding ApS
Direktørposter (3)
-
PWF Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018 -
P.F. Investering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018 -
P.F. Biler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
P. F. BILER V/PETER FAARBORG (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2019
Registreringsdato: 31.03.2019 -
P.F. Biler ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2018
Registreringsdato: 25.06.2018 -
P.F. Investering ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2018
Registreringsdato: 25.06.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2018 - 10.01.2023
Direktør
25.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
30.10.1986 - 31.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.06.2018 - 25.06.2018
Direktør og Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.02.2004 - 23.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Westergaard Faarborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PWF Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.261' DKK. Igennem holdingselskabet PWF Holding ApS har Peter derfor også ejerandele i P.F. Biler ApS (50-66.65%) & P.F. Investering ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Westergaard Faarborg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor P.F. Biler ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.886' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor P.F. Investering ApS kunne offentliggøre et underskud på 60' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.886' DKK (P.F. Biler ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.261' DKK (PWF Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.041' DKK (P.F. Investering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Claus Pilgaard Porse.