Jesper Øager Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Arkitekt MAA Jesper Øager Jensen v/Jesper Øager Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 15.014' DKK ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2023-24) |
Største underskud: | -135' DKK ARKITEKT MAA JESPER ØAGER JENSEN ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 19.511' DKK ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 12.281' DKK ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arkitekt MAA Jesper Øager Jensen v/Jesper Øager Jensen (10 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos Arkitekt MAA Jesper Øager Jensen v/Jesper Øager Jensen (tidligere Jesper Øager Jensen´s Tegnestue) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Øager Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jesper i 10 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jesper Øager Jensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S
Via Jesper Øager Jensen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Jesper Øager Jensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2016
Tidslinje (11)
-
ARKITEKT MAA JESPER ØAGER JENSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2021
Registreringsdato: 23.09.2021 -
ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.10.2016
Registreringsdato: 17.10.2016 -
ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.10.2016
Registreringsdato: 17.10.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
22.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.08.2013 - 29.04.2022
Ejer
01.09.2013 - 21.09.2016
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
17.10.2016 - 17.10.2016
Reel ejer
17.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Øager Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jesper Øager Jensen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.105' DKK. Igennem sit holdingselskab Jesper Øager Jensen Holding ApS har Jesper dermed også ejerandele i FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Øager Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) fremviste et overskud på 4.678' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ARKITEKT MAA JESPER ØAGER JENSEN ApS fremviste et underskud på 135' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 15.014' DKK (ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 19.511' DKK (ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.105' DKK (Jesper Øager Jensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Mikael Martlev.