Søren Benny Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.014' DKK ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2023-24) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 19.511' DKK ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 12.281' DKK ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S (25 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1998 ved FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S (tidligere ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Søren Benny Ibsen nu besiddet i 25 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor arkitektvirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 15.014' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.10.2016
Registreringsdato: 18.10.2016 -
ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 17.10.2016
Registreringsdato: 17.10.2016 -
ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.10.2010
Registreringsdato: 12.10.2010
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.12.1998 - Stadig aktiv
Ejer
12.10.2010 - 17.10.2016
Direktør
12.10.2010 - Stadig aktiv
Ejer
18.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2005 - 29.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN A/S (Nu: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S) landede et overskud på 15.014' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Carsten Lang-Jensen.