Martin Tønnesen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TheStore v/Martin Tønnesen og Kåre Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.401' DKK VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS) (2018) |
Største underskud: | -405' DKK KP5 ApS (Nu: LULA ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.679' DKK VinTønnen Holding ApS (2020) |
Største gæld: | 2.368' DKK Tønnesen Invest ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af VINDK ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 i TheStore v/Martin Tønnesen og Kåre Madsen (tidligere TheStore v/Martin Tønnesen og Kåre Madsen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kåre Martin Gunder Madsen at Martin Tønnesen stiftede TheStore v/Martin Tønnesen og Kåre Madsen den dag i juli 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 1. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor herre- og dametøjsforretninger (blandet). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tønne Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
VinTønnen Holding ApS
Via Tønne Holding ApS -
Hantwerk ApS
Via VinTønnen Holding ApS -
VINDK ApS
Via VinTønnen Holding ApS -
Tønnesen Invest ApS
Via Tønne Holding ApS
Direktørposter (5)
-
VinTønnen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2015 -
Tønnesen Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2019 -
VINDK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2011 -
Hantwerk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2015 -
Tønne Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
KP5 ApS (Nu: LULA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
KP5 ApS (Nu: LULA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
Tønnesen Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.2019
Registreringsdato: 04.12.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
04.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Ejer
21.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.10.2018 - 14.03.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2018 - 21.11.2018
Ejerandel: 50%
Martin Tønnesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tønne Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.591' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet VinTønnen Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Martin Tønnesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS) fremviste et overskud på 1.401' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KP5 ApS (Nu: LULA ApS) fremviste et underskud på 405' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.199' DKK (VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 167' DKK (KP5 ApS (Nu: LULA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.591' DKK (Tønne Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -45' DKK (Tønnesen Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er René Bucktrup Connolly Vinding.