René Bucktrup Connolly Vinding
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAFÈ MEFISTO v/Rene (Ejer) |
Største overskud: | 5.236' DKK RESPONSIBLY ApS (Nu: SVEJSTRUP ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.828' DKK RESPONSIBLY ApS (Nu: SVEJSTRUP ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 6.157' DKK RESPONSIBLY ApS (Nu: SVEJSTRUP ApS) (2020) |
Største gæld: | 5.485' DKK RESPONSIBLY ApS (Nu: SVEJSTRUP ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af VinTønnen Holding ApS (8 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2002 ved CAFÈ MEFISTO v/Rene i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af René Bucktrup Connolly Vinding der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred René i 1 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
René Vinding Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VinTønnen Holding ApS
Via René Vinding Holding ApS -
Hantwerk ApS
Via VinTønnen Holding ApS -
VINDK ApS
Via VinTønnen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
VinTønnen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2015 -
René Vinding Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2018
Tidslinje (25)
-
KP5 ApS (Nu: LULA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
KP5 ApS (Nu: LULA ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2018
Registreringsdato: 10.12.2018
Blå bog (fortsat)
René har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2018 - 09.12.2018
Reel ejer
30.10.2018 - 28.02.2023
Bestyrelsesmedlem
10.12.2018 - 14.03.2023
Ejerandel: 25% -
Direktør
28.10.2015 - 02.12.2019
Reel ejer
02.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2018 - 21.11.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
22.10.2015 - 21.11.2018
Direktør og Reel ejer
22.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
René Bucktrup Connolly Vinding er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn René Vinding Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.018' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet VinTønnen Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for René Bucktrup Connolly Vinding, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS) kunne fremvise et overskud på 1.401' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS) kunne fremvise et underskud på 260' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.199' DKK (VinWerck ApS (Nu: Hantwerk ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.828' DKK (RESPONSIBLY ApS (Nu: SVEJSTRUP ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.018' DKK (René Vinding Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 140' DKK (RESPONSIBLY ApS (Nu: SVEJSTRUP ApS)).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Martin Tønnesen.