Jullie Bille Secher Kau
Karrieren startede hos: | SELSK AF 1.JUNI 2010 HELSINGØR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -298' DKK Unleash Copenhagen ApS (2022) |
Største egenkapital: | 40' DKK Unleash Copenhagen ApS (2020-21) |
Største gæld: | 607' DKK Unleash Copenhagen ApS (2023) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved SELSK AF 1.JUNI 2010 HELSINGØR A/S (tidligere OVE BRUHN - PETER SECHER REVISIONSAKTIESELSKABET) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jullie Bille Secher Kau i 39 år 4 måneder, før stoppet den 11. september 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Secher.Kau Designstudio
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Unleash Love ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Unleash Copenhagen ApS
Via Unleash Love ApS
Direktørposter (2)
-
Unleash Copenhagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2022 -
Unleash Love ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Tidslinje (8)
-
Unleash Copenhagen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022 -
Unleash Love ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
Unleash Love ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jullie har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
03.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - 29.08.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.1973 - 11.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jullie Bille Secher Kau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Unleash Love ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Gennem holdingselskabet Unleash Love ApS har Jullie derfor også andele i Unleash Copenhagen ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jullie Bille Secher Kau, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Unleash Copenhagen ApS kunne fremvise et underskud på 298' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 137' DKK (Unleash Copenhagen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (Unleash Love ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -300' DKK (Unleash Copenhagen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jullie' netværk er Niels Kau.