Niels Kau
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Noa Music (Ejer) |
Største overskud: | 3.739' DKK NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS) (2022) |
Største underskud: | -4.337' DKK NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 3.791' DKK NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS) (2022) |
Største gæld: | 4.835' DKK NOBODY CPH ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Noa Music (14 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1999 ved Noa Music (tidligere Noa) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Anders Houmann Blomqvist at Niels Kau stiftede Noa Music den dag i november 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 14 år 7 måneder, før stoppet den 30. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THIRSTY ApS
Ejerandel: 100% -
Unleash Love ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Unleash Copenhagen ApS
Via Unleash Love ApS
Direktørposter (3)
-
THIRSTY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2011 -
Unleash Copenhagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2020 -
Unleash Love ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Tidslinje (29)
-
Unleash Love ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
Unleash Love ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
Thirsty 2.0 ApS (Nu: Unleash Copenhagen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.09.2020
Registreringsdato: 22.09.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.08.2006 - 01.01.2020
Reel ejer
02.08.2008 - 08.02.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
22.09.2020 - 30.01.2022
Direktør
22.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2015 - 01.01.2020
Reel ejer
01.12.2016 - 24.11.2021
Ejerandel: 50%
Niels Kau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Unleash Love ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Igennem holdingselskabet Unleash Love ApS har Niels derfor også ejerandele i Unleash Copenhagen ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Niels Kau, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.739' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS) kunne offentliggøre et underskud på 4.337' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 576' DKK (360 PRODUCTION ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.337' DKK (NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 145' DKK (360 PRODUCTION ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -664' DKK (NIJUKA HOLDING ApS (Nu: THIRSTY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jullie Bille Secher Kau.