Adnan Ahmed
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schleisner City Rens v/Adnan Ahmed (Ejer) |
Største overskud: | 332' DKK VASKERIET JYDEN ApS (2022-23) |
Største underskud: | -507' DKK VASKERIET JYDEN ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 502' DKK VASKERIET JYDEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 973' DKK Ayan ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VASKERIET JYDEN ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schleisner City Rens v/Adnan Ahmed (21 år 4 måneder) |
Det startede i 2003 ved Schleisner City Rens v/Adnan Ahmed (tidligere A-Z Rens & Vask v/Adnan Ahmed) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Adnan Ahmed og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Adnan nu bestreddet i 21 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen renserier, selvbetjeningsvaskerier mv..
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Schleisner City Rens v/Adnan Ahmed
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
A-Z Investments ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Schleisner City Rens ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A-Z Solutions ApS
Via A-Z Investments ApS
Direktørposter (1)
-
Schleisner City Rens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Schleisner City Rens ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Schleisner City Rens ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Faaris & Haashir IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022
Blå bog (fortsat)
Adnan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.03.2019 - 12.07.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.07.2020 - 31.05.2022
Reel ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.07.2020 - 31.05.2022
Reel ejer
21.07.2020 - 22.03.2021
Ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Adnan Ahmed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A-Z Investments ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Gennem holdingselskabet A-Z Investments ApS har Adnan derfor også andele i A-Z Solutions ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Adnan Ahmed, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor VASKERIET JYDEN ApS kunne fremvise et overskud på 152' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor VASKERIET JYDEN ApS kunne fremvise et underskud på 507' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78' DKK (A-Z Solutions ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (A-Z Investments ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -583' DKK (Ayan ApS).
En af de forbindelser som går igen i Adnan' netværk er Zayyad Bin Saeed.