Zayyad Bin Saeed
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Z.S. TRANSPORT V/ZAYYAD BIN SAEED (Ejer) |
Største overskud: | 332' DKK VASKERIET JYDEN ApS (2022-23) |
Største underskud: | -507' DKK VASKERIET JYDEN ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 502' DKK VASKERIET JYDEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 973' DKK Ayan ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VASKERIET JYDEN ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Z.S. TRANSPORT V/ZAYYAD BIN SAEED (5 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1995 i Z.S. TRANSPORT V/ZAYYAD BIN SAEED med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Zayyad Bin Saeed der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Zayyad i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 12. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ayan ApS
Ejerandel: 100% -
A-Z Investments ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A-Z Solutions ApS
Via A-Z Investments ApS
Direktørposter (2)
-
A-Z Investments ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022 -
A-Z Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2021
Tidslinje (19)
-
A-Z Investments ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Ayan ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Ayan ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022
Blå bog (fortsat)
Zayyad har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2022 - 28.02.2022
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.04.2013 - 22.10.2018
Ejer
30.04.2013 - 21.09.2018
Ejerandel: 25% -
Direktør
26.09.2004 - 26.11.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Zayyad Bin Saeed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A-Z Investments ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Igennem holdingselskabet A-Z Investments ApS har Zayyad derfor også ejerandele i A-Z Solutions ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Zayyad Bin Saeed, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor VASKERIET JYDEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 152' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor VASKERIET JYDEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 507' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 71' DKK (VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78' DKK (A-Z Solutions ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 337' DKK (VISAGE ACCESSORIES ApS (Nu: N M ENTREPRISE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -583' DKK (Ayan ApS).
En af de forbindelser som går igen i Zayyad' netværk er Adnan Ahmed.