Gitte Rasmussen
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2003 - 31. dec. 2005 |
Karrieren startede hos: | Gitte Rasmussen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Virum Skoles Skolefond (4 år 5 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Gitte Rasmussen. Første gang Gitte var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2003 hos Gitte Rasmussen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Gitte Rasmussen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Gitte i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor selvstændigt udøvende kunstnere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2005.
Tidslinje (2)
-
Gitte Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005 -
Gitte Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2003
Registreringsdato: 01.07.2003
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 6 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2020 - 01.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager