Lene Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lene Rasmussen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lene Rasmussen (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 hos Lene Rasmussen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lene Rasmussen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lene i 6 år 9 måneder, inden stoppet den 31. august 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2007.
Tidslinje (4)
-
Lene Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2007
Registreringsdato: 31.08.2007 -
LC Design Advertissing (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2001
Registreringsdato: 03.09.2001 -
LC Design Advertissing (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2001
Registreringsdato: 01.05.2001
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
07.11.2000 - 31.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2001 - 03.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Gitte Rasmussen.