Mohammed Aoussar
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Km Service v/Mohammed Aoussar (Ejer) |
Største overskud: | 1.403' DKK Formidable ApS (2019) |
Største underskud: | -5.435' DKK Formidable ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.205' DKK KMB SERVICE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BUS REN ApS) (2015) |
Største gæld: | 9.953' DKK Formidable ApS (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos KMB SERVICE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BUS REN ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BUS REN ApS (18 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 ved Km Service v/Mohammed Aoussar i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mohammed Aoussar der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mohammed i 2 år 7 måneder, før stoppet den 30. november 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Grønnegyden 66, Odense ApS
Ejerandel: 100% -
Busservice Danmark ApS
Ejerandel: 100% -
BUS REN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
APROPOS INVESTMENT ApS
Via BUS REN ApS
Direktørposter (3)
-
BUS REN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2005 -
Grønnegyden 66, Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2016 -
Busservice Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Busservice Danmark ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
Event Management ApS (Nu: Busservice Danmark ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
Event Management ApS (Nu: Busservice Danmark ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021
Blå bog (fortsat)
Mohammed har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.03.2012 - 02.03.2023
Ejerandel: 47,56% -
Stifter og Ejer
14.09.2021 - 14.02.2023
Direktør
14.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
08.08.2017 - 01.10.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Formidable ApS kunne fremvise et overskud på 1.403' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor KMB SERVICE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BUS REN ApS) kunne fremvise et underskud på 1.997' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 437' DKK (KMB SERVICE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BUS REN ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.435' DKK (Formidable ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.448' DKK (KMB SERVICE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BUS REN ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.703' DKK (Formidable ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mohammed' netværk er Erik Vest.