Erik Vest
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 1984 (40 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INGENIØRFIRMAET KEVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 265' DKK APROPOS VIN ApS (Nu: APROPOS INVESTMENT ApS) (2018) |
Største underskud: | -466' DKK SCANWORK ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 772' DKK SCANWORK ApS (2016-17) |
Største gæld: | 7.470' DKK BUSKLARGØRINGSANPARTSSELSKABET (Nu: Erik Jensen Arkitekt & Entreprenør Byg ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANWORK ApS (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1984 i INGENIØRFIRMAET KEVEST A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Erik Vest i 9 år 10 måneder, inden stoppet d. 5. juli 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. august 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCANWORK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
APROPOS INVESTMENT ApS
Via SCANWORK ApS
Direktørposter (2)
-
SCANWORK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2008 -
APROPOS INVESTMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
APROPOS INVESTMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
SGA Adm & Rådgivning IVS (Nu: SGA Adm & Rådgivning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2022
Registreringsdato: 11.09.2022 -
SGA Adm & Rådgivning IVS (Nu: SGA Adm & Rådgivning ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020 -
STØJWU ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,75% -
Direktør
21.08.2020 - 11.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.01.2018 - 27.08.2019
Ejerandel: 25,5% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.03.2012 - 01.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.03.2009 - 01.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor APROPOS VIN ApS (Nu: APROPOS INVESTMENT ApS) landede et overskud på 265' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SCANWORK ApS landede et underskud på 466' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15' DKK (SGA Adm & Rådgivning IVS (Nu: SGA Adm & Rådgivning ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (APROPOS VIN ApS (Nu: APROPOS INVESTMENT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56' DKK (SGA Adm & Rådgivning IVS (Nu: SGA Adm & Rådgivning ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (APROPOS VIN ApS (Nu: APROPOS INVESTMENT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Steen Garde.