Edmund Kilde
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 1985 (39 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KILDE CONCEPT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.056' DKK KILDE EJENDOMME ApS (Nu: H,H&R EJENDOMME ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -1.568' DKK EASY FAIR A/S (2021) |
Største egenkapital: | 7.788' DKK EASY FAIR A/S (2019) |
Største gæld: | 9.404' DKK EASY FAIR A/S (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos EASY FAIR A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KILDE HOLDING ApS (26 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1985 hos KILDE CONCEPT A/S (tidligere KILDE MØBLER A/S, AULUM) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Edmund Kilde i 25 år 2 måneder, inden stoppet den 20. maj 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. maj 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KILDE HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Kilde Concept Edmund Kilde
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
KILDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
EASY FAIR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
KILDE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2010
Registreringsdato: 17.06.2010 -
KILDE MØBLER A/S, AULUM (Nu: KILDE CONCEPT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.05.2010
Registreringsdato: 20.05.2010 -
KILDE MØBLER A/S, AULUM (Nu: KILDE CONCEPT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2010
Registreringsdato: 20.05.2010
Blå bog (fortsat)
Edmund har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
12.02.1998 - Stadig aktiv
Ejer
17.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.03.1985 - 20.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.05.1997 - 16.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Edmund Kilde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KILDE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.159' DKK. Igennem sit holdingselskab KILDE HOLDING ApS har Edmund dermed også ejerandele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Edmund Kilde, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KILDE HOLDING ApS fremviste et overskud på 72' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KILDE HOLDING ApS fremviste et underskud på 40' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 90' DKK (EASY FAIR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1' DKK (KILDE EJENDOMME ApS (Nu: H,H&R EJENDOMME ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.241' DKK (KILDE EJENDOMME ApS (Nu: H,H&R EJENDOMME ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 560' DKK (EASY FAIR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Edmund' netværk er Søren Kilde.