Søren Kilde
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KILDE CONCEPT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.922' DKK EASY FAIR A/S (2017) |
Største underskud: | -1.568' DKK EASY FAIR A/S (2021) |
Største egenkapital: | 8.094' DKK EASY FAIR HOLDING ApS (Nu: KILDE INVEST ApS) (2019) |
Største gæld: | 9.404' DKK EASY FAIR A/S (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos EASY FAIR A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KILDE INVEST ApS (20 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1997 hos KILDE CONCEPT A/S (tidligere KILDE MØBLER A/S, AULUM) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Kilde i 13 år, inden stoppet den 20. maj 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. maj 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KILDE INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EASY FAIR A/S
Via KILDE INVEST ApS -
Asguki ApS
Via KILDE INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
Asguki ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2020 -
KILDE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2004 -
EASY FAIR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
EASY FAIR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
ZUBSTANZ SCANDINAVIA ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
Asguki ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
ZUBSTANZ SCANDINAVIA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.09.2010
Registreringsdato: 22.09.2010
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.08.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.09.2010 - 04.03.2021
Ejerandel: 33,3% -
Bestyrelsesmedlem
16.05.1997 - 20.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Kilde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KILDE INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.426' DKK. Gennem sit holdingselskab KILDE INVEST ApS har Søren dermed også andele i EASY FAIR A/S (100%) samt Asguki ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Kilde, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor EASY FAIR A/S landede et overskud på 1.922' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor EASY FAIR A/S landede et underskud på 1.568' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 90' DKK (EASY FAIR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110' DKK (Asguki ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.426' DKK (EASY FAIR HOLDING ApS (Nu: KILDE INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 560' DKK (EASY FAIR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Edmund Kilde.