Peter Reffstrup Krabbe
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Albatrosgolf v/ Peter Reffstrup Krabbe (Stifter) |
Største overskud: | 6.797' DKK TSI Nordic ApS (2023) |
Største underskud: | -3.392' DKK HANSEN & CO A/S (2018) |
Største egenkapital: | 23.095' DKK HANSEN & CO A/S (2023) |
Største gæld: | 15.859' DKK Ejendomsselskabet M32 ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos HANSEN & CO A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Albatrosgolf v/ Peter Reffstrup Krabbe (21 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2003 ved Albatrosgolf v/ Peter Reffstrup Krabbe i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Reffstrup Krabbe og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Peter nu bestreddet i 21 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Albatrosgolf v/ Peter Reffstrup Krabbe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Between Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
HANSEN & CO A/S
Via Between Invest ApS -
TSI Nordic ApS
Via Between Invest ApS -
Ejendomsselskabet M32 ApS
Via Between Invest ApS -
bsy ApS
Via Between Invest ApS
Direktørposter (4)
-
Between Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019 -
Ejendomsselskabet M32 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
bsy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2021 -
TSI Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
HANSEN & CO A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 19.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
HANSEN & CO A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
HANSEN & CO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
HANSEN & CO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Reffstrup Krabbe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Between Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.330' DKK. Gennem holdingselskabet Between Invest ApS har Peter derfor også andele i HANSEN & CO A/S (25-33.33%), TSI Nordic ApS (25-33.33%), Ejendomsselskabet M32 ApS (50-66.65%) og bsy ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Reffstrup Krabbe, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TSI Nordic ApS kunne fremvise et overskud på 6.797' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor TSI Nordic ApS kunne fremvise et underskud på 100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.797' DKK (TSI Nordic ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.095' DKK (HANSEN & CO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 90' DKK (bsy ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Peter Friis.