Peter Friis
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | 360media (Ejer) |
Største overskud: | 2.484' DKK Ejendomsselskabet M32 ApS (2019-20) |
Største underskud: | -118' DKK 360media ApS (Nu: 360digital ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 5.530' DKK Ejendomsselskabet M32 ApS (2023) |
Største gæld: | 15.859' DKK Ejendomsselskabet M32 ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 360media ApS (Nu: 360digital ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 360media (22 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1993 i 360media (tidligere E-TRADE V/PETER FRIIS JENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Friis der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peter i 22 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor reklameplads i medier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ideaGroup ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
360digital ApS
Via ideaGroup ApS -
Ejendomsselskabet M32 ApS
Via ideaGroup ApS -
bsy ApS
Via ideaGroup ApS
Direktørposter (3)
-
ideaGroup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019 -
Ejendomsselskabet M32 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
bsy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
bsy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.11.2021
Registreringsdato: 16.11.2021 -
360media ApS (Nu: 360digital ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.03.2021
Registreringsdato: 10.03.2021 -
Ejendomsselskabet M32 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.11.2015 - Stadig aktiv
Ejer
20.11.2015 - 10.03.2021
Reel ejer
20.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1993 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Friis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ideaGroup ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.957' DKK. Gennem sit holdingselskab ideaGroup ApS har Peter dermed også andele i 360digital ApS (100%), Ejendomsselskabet M32 ApS (50-66.65%) & bsy ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Friis, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Ejendomsselskabet M32 ApS landede et overskud på 2.484' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor 360media ApS (Nu: 360digital ApS) landede et underskud på 118' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.750' DKK (Ejendomsselskabet M32 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.530' DKK (Ejendomsselskabet M32 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 90' DKK (bsy ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Peter Reffstrup Krabbe.