Jesper Skak
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRDR. SKAK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 54.962' DKK FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS) (2020) |
Største underskud: | -20.499' DKK HS RHODOS ApS (Nu: CAISSA GROUP ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 88.920' DKK FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS) (2022) |
Største gæld: | 160.712' DKK FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos SELSØ GRUPPEN ApS (Nu: WW Flintholm ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER SKAK HOLDING ApS (16 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 i BRDR. SKAK ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Skak i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 29. november 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sportscafe AB ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
JESPER SKAK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HARESKOV A/S
Via JESPER SKAK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JESPER SKAK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2008 -
HARESKOV A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
HARESKOV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
Sportscafe AB ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Byggebien ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2022
Registreringsdato: 07.03.2022 -
DMB Group ApS (Nu: Arresø Gruppen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
04.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
15.01.2018 - 07.03.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.08.2017 - 17.10.2018
Reel ejer
22.08.2017 - 08.02.2021
Reel ejer
09.02.2021 - 07.04.2021
Ejerandel: 43,27%
Jesper Skak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER SKAK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.580' DKK. Igennem holdingselskabet JESPER SKAK HOLDING ApS har Jesper derfor også ejerandele i HARESKOV A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Skak, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JESPER SKAK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.635' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HARESKOV A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.741' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.147' DKK (JESPER SKAK HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.821' DKK (FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80.478' DKK (FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.730' DKK (HARESKOV A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Anne-Mette Hansen.