Anders Skak
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRDR. SKAK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.099' DKK KIRKELUNDEN ApS (Nu: LEISURE DANMARK ApS) (2020) |
Største underskud: | -76.896' DKK FAMILIEN SKAK HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 34.400' DKK KIRKELUNDEN ApS (Nu: LEISURE DANMARK ApS) (2023) |
Største gæld: | 410.413' DKK RANDERS LEISURE EJENDOMSSELSKAB A/S (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos RANDERS LEISURE CENTER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GRIBSKOV GRUPPEN A/S (16 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 ved BRDR. SKAK ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Skak i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen den 29. november 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. februar 2006.
Direktørposter (1)
-
Zealand Homes ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
HARESKOV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2010
Tidslinje (112)
-
NEU Group ApS (Nu: NE Hotwater ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.07.2023
Registreringsdato: 25.07.2023 -
NEU Group ApS (Nu: NE Hotwater ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
Høje-Taastrup Leisure ApS (Nu: Home4all ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
03.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4% -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
08.09.2022 - 25.07.2023
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
27.04.2021 - 18.05.2021
Reel ejer
03.11.2021 - 01.10.2022
Ejerandel: 30%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KOMPLEMENTAR HOTEL INVEST DENMARK ApS (Nu: GRIBSKOV GRUPPEN A/S) fremviste et overskud på 36.544' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FAMILIEN SKAK HOLDING ApS fremviste et underskud på 76.896' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.629' DKK (KIRKELUNDEN ApS (Nu: LEISURE DANMARK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 80' DKK (NEU Bløden ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.400' DKK (KIRKELUNDEN ApS (Nu: LEISURE DANMARK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30' DKK (NMC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jesper Skak.