Per Radoor Verdi
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Odense Blikkenslagerforretning v/Per Verdi Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 899' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2020) |
Største underskud: | -12.347' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 636' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2020) |
Største gæld: | 14.010' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BREINHOLM GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 15. juni 2023 ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af P. VERDI HOLDING ApS (11 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2002 i Odense Blikkenslagerforretning v/Per Verdi Nielsen (tidligere Per Verdi/ Per Verdi Nielsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Per Radoor Verdi der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Per i 8 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. VERDI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Selskabet af 15. juni 2023 ApS UNDER KONKURS
Via P. VERDI HOLDING ApS -
SN 22 ApS UNDER KONKURS
Via P. VERDI HOLDING ApS -
Nordic Profiles ApS
Via P. VERDI HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
P. VERDI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
BREINHOLM GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 15. juni 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
BREINHOLM GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 15. juni 2023 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023 -
Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2022
Registreringsdato: 22.09.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.10.2017 - 07.02.2023
Reel ejer
08.02.2023 - 21.03.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.01.2012 - 30.04.2020
Reel ejer
09.06.2017 - Stadig aktiv
Direktør
18.01.2023 - 07.03.2023
Ejerandel: 42,5% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
16.05.2018 - 22.09.2022
Reel ejer
11.09.2019 - 21.06.2022
Reel ejer
22.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor P. VERDI HOLDING ApS fremviste et overskud på 387' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor P. VERDI HOLDING ApS fremviste et underskud på 237' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32' DKK (AA21 ApS (Nu: Isolering Danmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Nordic Profiles ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (AA21 ApS (Nu: Isolering Danmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4' DKK (P. VERDI HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Thomas Elholm Wehner.