Ulrik Klejnstrup Volsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | VOLSGAARD AGRO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.402' DKK VOLSGAARD AGRO A/S (2019) |
Største underskud: | -1.445' DKK VOLSGAARD AGRO A/S (2014) |
Største egenkapital: | 21.367' DKK VOLSGAARD AGRO A/S (2023) |
Største gæld: | 82.037' DKK VOLSGAARD AGRO A/S (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VOLSGAARD AGRO A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af VOLSGAARD AGRO A/S (23 år) |
Karrieren som leder startede i 2001 ved VOLSGAARD AGRO A/S (tidligere VOLSGAARD ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Ulrik Klejnstrup Volsgaard nu bestreddet i 23 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor produktion af slagtesvin. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.919' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ulrik Volsgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VOLSGAARD AGRO A/S
Via Ulrik Volsgaard Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ulrik Volsgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2017
Repræsentant (1)
-
Ørnhøj FDF
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
VOLSGAARD AGRO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2017
Tidslinje (31)
-
SAMMENSLUTNINGEN AF LEVERANDØRER TIL VIDEBÆK BIOGAS A.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Ørnhøj FDF
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.12.2022
Registreringsdato: 02.12.2022 -
LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
24.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2020 - 30.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2015 - 16.01.2018
Bestyrelsesmedlem
17.01.2018 - 14.01.2020
Bestyrelsesmedlem
15.01.2020 - 16.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2001 - 31.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ulrik Klejnstrup Volsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ulrik Volsgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.783' DKK. Gennem holdingselskabet Ulrik Volsgaard Holding ApS har Ulrik derfor også andele i VOLSGAARD AGRO A/S (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Ulrik Klejnstrup Volsgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor VOLSGAARD AGRO A/S kunne fremvise et overskud på 5.402' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor VOLSGAARD AGRO A/S kunne fremvise et underskud på 1.445' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.919' DKK (VOLSGAARD AGRO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.367' DKK (VOLSGAARD AGRO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.783' DKK (Ulrik Volsgaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Arne Linde Volsgaard.