Arne Linde Volsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1978 (45 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNE LINDE VOLSGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 5.402' DKK VOLSGAARD ApS (Nu: VOLSGAARD AGRO A/S) (2019) |
Største underskud: | -5.988' DKK LANDBRUGETS VETERINÆRE KONSULENTTJENESTE (2022) |
Største egenkapital: | 47.018' DKK LANDBRUGETS VETERINÆRE KONSULENTTJENESTE (2014) |
Største gæld: | 82.037' DKK VOLSGAARD ApS (Nu: VOLSGAARD AGRO A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VOLSGAARD ApS (Nu: VOLSGAARD AGRO A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARNE LINDE VOLSGAARD (39 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos ARNE LINDE VOLSGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Arne Linde Volsgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Arne i 39 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
VOLSGAARD AGRO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2017
Tidslinje (19)
-
ARNE LINDE VOLSGAARD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
VOLSGAARD ApS (Nu: VOLSGAARD AGRO A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2017
Registreringsdato: 01.08.2017 -
VOLSGAARD AGRO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2017
Registreringsdato: 01.08.2017
Blå bog (fortsat)
Arne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1978 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.09.2001 - 01.08.2017
Ejer
11.01.2008 - 30.06.2017
Bestyrelsesmedlem
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
29.06.2017 - 30.06.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2003 - 29.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2003 - 29.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor VOLSGAARD ApS (Nu: VOLSGAARD AGRO A/S) kunne offentliggøre et overskud på 4.323' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor VOLSGAARD ApS (Nu: VOLSGAARD AGRO A/S) kunne offentliggøre et underskud på 1.445' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.919' DKK (VOLSGAARD ApS (Nu: VOLSGAARD AGRO A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61' DKK (LVK EM A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.582' DKK (LANDBRUGETS VETERINÆRE KONSULENTTJENESTE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 905' DKK (LVK EM A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Ulrik Klejnstrup Volsgaard.