Erik Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | V JØRGENSEN I/S IB JØRGENSEN/PETER JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 959' DKK VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S) (2022) |
Største underskud: | -414' DKK VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 4.316' DKK VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S) (2022) |
Største gæld: | 8.380' DKK VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (15 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2000 hos V JØRGENSEN I/S IB JØRGENSEN/PETER JØRGENSEN i rollen som Ejer. Erik Jørgensen købte en del af virksomheden d. 1. januar 2000 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Erik af: Erik Ib Jørgensen og Peter Jørgensen. Titlen som Ejer bestred Erik i 9 år 8 måneder, før stoppet d. 30. september 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E.J. KAPITAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S
Via E.J. KAPITAL ApS
Direktørposter (2)
-
E.J. KAPITAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2009 -
AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1/3 2011, NÆSTVED ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2014
Registreringsdato: 21.01.2014 -
BEDRE BUNDLINIE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2012
Registreringsdato: 20.06.2012 -
VARMESERVICE SJÆLLAND ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.07.2011
Registreringsdato: 19.07.2011
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.10.2009 - Stadig aktiv
Ejer
04.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
05.05.2011 - 21.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2011 - 20.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.07.2009 - 17.09.2009
Bestyrelsesmedlem
26.11.2009 - 19.07.2011
Direktør
13.07.2011 - 19.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S) kunne fremvise et overskud på 959' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S) kunne fremvise et underskud på 414' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 795' DKK (VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.292' DKK (VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.645' DKK (E.J. KAPITAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Peter Jørgensen.