Peter Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | V JØRGENSEN I/S IB JØRGENSEN/PETER JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 959' DKK AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (2022) |
Største underskud: | -414' DKK AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 4.316' DKK AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (2022) |
Største gæld: | 8.380' DKK AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af V JØRGENSEN I/S IB JØRGENSEN/PETER JØRGENSEN (16 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1993 i V JØRGENSEN I/S IB JØRGENSEN/PETER JØRGENSEN i hvervet som Ejer. Peter Jørgensen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 1993 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Peter af: Erik Ib Jørgensen. Hvervet som Ejer havde Peter i 16 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. september 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P.J. KAPITAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S
Via P.J. KAPITAL ApS
Direktørposter (1)
-
P.J. KAPITAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021 -
HOLDINGSELSKABET AF 1/3 2011, NÆSTVED ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2014
Registreringsdato: 21.01.2014
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.10.2009 - Stadig aktiv
Ejer
04.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2009 - 14.01.2021
Reel ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
05.05.2011 - 21.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.1993 - 30.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2000 - 18.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor P.J. KAPITAL ApS landede et overskud på 319' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor P.J. KAPITAL ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 795' DKK (AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.292' DKK (AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.629' DKK (P.J. KAPITAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Erik Jørgensen.