Rene Løhde
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | Piet Barner I/S (Ejer) |
Største overskud: | 625' DKK it-wrk ApS (2022) |
Største underskud: | -25' DKK it-wrk Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.138' DKK it-wrk Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 3.141' DKK it-wrk ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos it-wrk ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lohde Holding ApS (8 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 hos Piet Barner I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Piet Ulrik Barner, Signe Barner, Jette Møller Banke at Rene Løhde stiftede Piet Barner I/S den dag i august 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rene i 9 måneder, før stoppet d. 31. maj 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lohde Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
it-wrk Holding ApS
Via Lohde Holding ApS -
it-wrk ApS
Via it-wrk Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Lohde Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2018 -
it-wrk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016 -
it-wrk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Lohde Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
Lohde Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
Lohde Int (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.09.2016
Registreringsdato: 11.09.2016
Blå bog (fortsat)
Rene har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
21.07.2016 - 28.11.2018
Ejer
21.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.07.2016 - 11.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.08.2001 - 31.05.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rene Løhde er desuden ejer af holdingselskabet it-wrk Holding ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet it-wrk Holding ApS ejes der også andele i it-wrk ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Rene Løhde, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor it-wrk ApS kunne offentliggøre et overskud på 625' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor it-wrk Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20' DKK (it-wrk Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.016' DKK (it-wrk Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 581' DKK (Lohde Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Per Ulrik Bærholm.