Per Ulrik Bærholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EVOLUTION MULTIMEDIA PRODUCTION V/TROELS JAKOBSEN M.FL. (Ejer) |
Største overskud: | 4.605' DKK KNOWLEDGE CUBE RETAIL SOLUTIONS A/S (Nu: CatMan Solution A/S) (2022) |
Største underskud: | -8.817' DKK KNOWLEDGECUBE ApS (Nu: KNOWLEDGE CUBE A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 12.968' DKK KNOWLEDGECUBE HOLDING ApS (Nu: KNOWLEDGE CUBE HOLDING ApS) (2018) |
Største gæld: | 15.919' DKK KNOWLEDGECUBE ApS (Nu: KNOWLEDGE CUBE A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos KNOWLEDGECUBE ApS (Nu: KNOWLEDGE CUBE A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KC GROUP HOLDING ApS (19 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1997 i EVOLUTION MULTIMEDIA PRODUCTION V/TROELS JAKOBSEN M.FL. som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Christian Hastrup, Troels Kühn Jakobsen at Per Ulrik Bærholm stiftede EVOLUTION MULTIMEDIA PRODUCTION V/TROELS JAKOBSEN M.FL. den dag i februar 1997. Hvervet som Ejer og Stifter havde Per i 4 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KC GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
it-wrk Holding ApS
Via KC GROUP HOLDING ApS -
it-wrk ApS
Via it-wrk Holding ApS
Direktørposter (3)
-
it-wrk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016 -
it-wrk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016 -
KC GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
it-wrk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2016
Registreringsdato: 01.08.2016 -
it-wrk Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2016
Registreringsdato: 01.08.2016 -
KNOWLEDGE CUBE RETAIL SOLUTIONS A/S (Nu: CatMan Solution A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2014
Registreringsdato: 31.03.2014
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.02.2005 - Stadig aktiv
Direktør
06.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2012 - 31.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.06.2005 - 31.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Ulrik Bærholm er desuden indehaver af holdingselskabet it-wrk Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet it-wrk Holding ApS ejes der også andele i it-wrk ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Ulrik Bærholm, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor it-wrk ApS fremviste et overskud på 625' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VICH 8014 ApS (Nu: KC GROUP HOLDING ApS) fremviste et underskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 146' DKK (KNOWLEDGE CUBE RETAIL SOLUTIONS A/S (Nu: CatMan Solution A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.561' DKK (KNOWLEDGECUBE ApS (Nu: KNOWLEDGE CUBE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.016' DKK (it-wrk Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -730' DKK (KNOWLEDGECUBE HOLDING ApS (Nu: KNOWLEDGE CUBE HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Rene Løhde.