Liselotte Kragh
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Liselotte Aagaard (Ejer) |
Største overskud: | 275' DKK BoligOne A/S (2020-21) |
Største underskud: | -9' DKK Limo Holding, Holstebro ApS (2020) |
Største egenkapital: | 749' DKK BoligOne A/S (2021-22) |
Største gæld: | 4.954' DKK Limo Holding, Holstebro ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af BoligOne Mogens Kragh I/S (7 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2001 i Liselotte Aagaard i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Liselotte Kragh der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Liselotte i 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
BoligOne Mogens Kragh I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bo i Holstebro I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Limo Holding, Holstebro ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Limo Holding, Holstebro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
BoligOne A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
BoligOne A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
Limo Holding, Holstebro ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2020
Registreringsdato: 20.03.2020
Blå bog (fortsat)
Liselotte har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
19.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
20.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2020 - 04.04.2024
Reel ejer
12.01.2022 - 04.04.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Liselotte Kragh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Limo Holding, Holstebro ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 329' DKK. Gennem holdingselskabet Limo Holding, Holstebro ApS har Liselotte derfor også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Liselotte Kragh, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Limo Holding, Holstebro ApS kunne fremvise et overskud på 232' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Limo Holding, Holstebro ApS kunne fremvise et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 84' DKK (Limo Holding, Holstebro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 561' DKK (BoligOne A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 329' DKK (Limo Holding, Holstebro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Liselotte' netværk er Mogens Kragh.