Mogens Kragh
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTJYSK JAGT & FRITID A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.747' DKK BOLIGMARKEDET A/S (2014) |
Største underskud: | -1.299' DKK BOLIGMARKEDET A/S (2018) |
Største egenkapital: | 10.992' DKK BOLIGMARKEDET A/S (2015) |
Største gæld: | 7.675' DKK MOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos REALMÆGLERNE HOLDING A/S (Nu: RealMæglerne A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTJYSK JAGT & FRITID A/S (27 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1997 i VESTJYSK JAGT & FRITID A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Mogens Kragh nu bestreddet i 27 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 57' DKK.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
BoligOne v/Mogens Kragh
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApS
Ejerandel: 100% -
BoligOne Mogens Kragh I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bo i Holstebro I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Limo Holding, Holstebro ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
MOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2006 -
Limo Holding, Holstebro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
VESTJYSK JAGT & FRITID A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
BoligOne A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
BoligOne A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
Limo Holding, Holstebro ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2020
Registreringsdato: 20.03.2020
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
19.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
20.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
27.06.2006 - Stadig aktiv
Ejer
14.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mogens Kragh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Limo Holding, Holstebro ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 329' DKK. Igennem holdingselskabet Limo Holding, Holstebro ApS har Mogens derfor også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Mogens Kragh, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Limo Holding, Holstebro ApS kunne offentliggøre et overskud på 232' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor MOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApS kunne offentliggøre et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103' DKK (REALMÆGLERNE HOLDING A/S (Nu: RealMæglerne A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 401' DKK (BOLIGMARKEDET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.320' DKK (REALMÆGLERNE HOLDING A/S (Nu: RealMæglerne A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 329' DKK (Limo Holding, Holstebro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Liselotte Kragh.