Morten Maribo Kjeldbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.M. KJELDBJERG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Taxivognmand Morten Kjeldbjerg (23 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1984 ved H.M. KJELDBJERG ApS (tidligere JYLLANDS KARTONLAGER H.M. KJELDBJERG ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Maribo Kjeldbjerg i 15 år 1 måned, før fratrædelsen den 11. august 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Taxivognmand Morten Kjeldbjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 24.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2018
Registreringsdato: 24.04.2018 -
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2018
Registreringsdato: 23.04.2018 -
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2015
Registreringsdato: 28.04.2015
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2007 - 28.04.2010
Bestyrelsesmedlem
28.04.2015 - 23.04.2018
Bestyrelsesmedlem
24.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.1984 - 11.08.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 1 måned fra 1984 til 1999 hos H.M. KJELDBJERG ApS.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Kenny Petersen.