Jesper Prüsse Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vinkel Tømreren v/J Sørensen (Stifter) |
Største overskud: | 3.917' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2016) |
Største underskud: | -4.944' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 7.297' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2023) |
Største gæld: | 9.882' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vinkel Tømreren v/J Sørensen (23 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2001 i Vinkel Tømreren v/J Sørensen (tidligere Vinkeltørreren v/Jesper Sørensen) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Prüsse Sørensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Jesper nu bestreddet i 23 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vinkel Tømreren v/J Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
Prüsse Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2018 -
Inter Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
FJ UDLEJNING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
FJ UDLEJNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
FJ UDLEJNING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
10.03.2014 - 29.08.2022
Ejer
01.01.2019 - 29.08.2022
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
25.03.2009 - 30.12.2018
Reel ejer
25.03.2009 - 30.12.2018
Direktør
25.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2018 - 31.12.2018
Reel ejer
31.12.2018 - 23.10.2019
Reel ejer
24.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Ejer
05.12.2018 - 05.12.2018
Reel ejer og Direktør
05.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2018 - 05.12.2018
Ejerandel: 50%
Jesper Prüsse Sørensen er desuden indehaver af holdingselskabet Prüsse Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Prüsse Holding ApS ejes der også andele i Inter Bolig ApS (33.34-49.99%) & Prüsse Holding ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jesper Prüsse Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.917' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) kunne offentliggøre et underskud på 4.944' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 558' DKK (FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.297' DKK (FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.373' DKK (Prüsse Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Frank Landmark.