Carl Johan Finnemann Buus Schultz
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Landmand/maskinhandler Carl Johan Schultz (Stifter) |
Største overskud: | 2.168' DKK VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -584' DKK LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.674' DKK VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.464' DKK VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Landmand/maskinhandler Carl Johan Schultz (24 år 5 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2000 ved Landmand/maskinhandler Carl Johan Schultz (tidligere Hammergård V/Carl Johan Schultz) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Carl Johan Finnemann Buus Schultz og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Carl nu besiddet i 24 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Landmand/maskinhandler Carl Johan Schultz
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Vindbylund Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VINDBYLUND TRADING ApS
Via Vindbylund Invest ApS
Direktørposter (3)
-
LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2006 -
VINDBYLUND TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2011 -
Vindbylund Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2008
Ejendomme (12)
Tidslinje (8)
-
KRONJYDSK RULLEGRÆS ApS (Nu: VINDBYLUND TRADING ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2011
Registreringsdato: 06.12.2011 -
KRONJYDSK RULLEGRÆS ApS (Nu: VINDBYLUND TRADING ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2011
Registreringsdato: 06.12.2011 -
VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2008
Registreringsdato: 06.02.2008
Blå bog (fortsat)
Carl har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
03.03.2005 - Stadig aktiv
Direktør
02.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2007 - 06.12.2011
Direktør
06.12.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS) fremviste et overskud på 2.168' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS fremviste et underskud på 584' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.205' DKK (VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16' DKK (LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.674' DKK (VINDBYLUND HOLDING ApS (Nu: Vindbylund Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -896' DKK (LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Niels Åge Virenfeldt Nørager.