Niels Åge Virenfeldt Nørager
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIMA I/S (Ejer) |
Største overskud: | 5.355' DKK LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Største underskud: | -4.935' DKK BALTIC FARMS A/S (2021) |
Største egenkapital: | 38.984' DKK LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Største gæld: | 42.778' DKK LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos LYKKE SMEDEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIMA I/S (33 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1991 i NIMA I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Martin Lykke at Niels Åge Virenfeldt Nørager stiftede NIMA I/S den dag i januar 1991. Hvervet som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 33 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
NIMA I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GÅRDEJER NIELS ÅGE VIRENFELDT NØRAGER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
NIMA HALM ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
NIMA HALM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
NIMA HALM ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.04.2011
Ejendomme (22)
Tidslinje (16)
-
LYKKE SMEDEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
NIMA HALM ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.06.2019
Registreringsdato: 19.06.2019 -
NIMA HALM ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 18.06.2019
Registreringsdato: 18.06.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2007 - 17.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.08.2008 - 18.06.2019
Direktør
11.08.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.04.2011 - Stadig aktiv
Ejer
19.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor NIMA HALM ApS landede et overskud på 4.172' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor NIMA HALM ApS landede et underskud på 4.098' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.355' DKK (LYKKE SMEDEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 293' DKK (BALTIC FARMS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.984' DKK (LYKKE SMEDEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -896' DKK (LAHSTEDT KOMPLEMENTAR IV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Martin Lykke.