Tom William Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SANO SPORT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SANO SPORT ApS (5 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1986 hos SANO SPORT ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Tom William Jensen i 5 år 11 måneder, før stoppet d. 4. juni 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. juni 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PsittaNuts.dk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
PsittaNuts.dk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Tj Agentur V/Tom Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2000
Registreringsdato: 30.06.2000 -
Tj Agentur V/Tom Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2000
Registreringsdato: 02.05.2000
Blå bog (fortsat)
Tom har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
02.05.2000 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.06.1986 - 04.06.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Ove Brinkmann Nielsen.