Ove Brinkmann Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 1992 (32 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GØRLEV DYREKLINIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.054' DKK GØRLEV DYREKLINIK ApS (2020) |
Største underskud: | -1.052' DKK GØRLEV DYREKLINIK ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.308' DKK GØRLEV DYREKLINIK ApS (2020) |
Største gæld: | 5.772' DKK GØRLEV DYREKLINIK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos GØRLEV DYREKLINIK ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af GØRLEV DYREKLINIK ApS (30 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1992 i GØRLEV DYREKLINIK ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør havde Ove Brinkmann Nielsen i 30 år 7 måneder, inden stoppet d. 25. januar 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 viste et overskud på 9.054' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Dyrlæge Ove Brinkmann
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ove Brinkmann Holding ApS
Ejerandel: 100% -
PsittaNuts.dk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Ove Brinkmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Dyrlæge Ove Brinkmann (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
GØRLEV DYREKLINIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
PsittaNuts.dk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
31.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.06.1992 - 25.01.2023
Ejer
04.01.2016 - 31.08.2017
Reel ejer
31.08.2017 - 25.01.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.08.2017 - 31.08.2017
Ejerandel: 33.34-49.99%
Ove Brinkmann Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ove Brinkmann Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.158' DKK. Gennem sit holdingselskab Ove Brinkmann Holding ApS har Ove dermed også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Ove Brinkmann Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor GØRLEV DYREKLINIK ApS landede et overskud på 9.054' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor GØRLEV DYREKLINIK ApS landede et underskud på 1.052' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Tom William Jensen.