Lars Grønnehøj Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PPSF A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.541' DKK UNO TRANSPORT A/S (2022) |
Største underskud: | -2.031' DKK UNO TRANSPORT A/S (2017) |
Største egenkapital: | 44.442' DKK Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (2022) |
Største gæld: | 34.161' DKK UNO TRANSPORT A/S (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos UNO TRANSPORT A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PPSF A/S (33 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1984 hos PPSF A/S (tidligere P. POULSEN HANDEL OG INDUSTRI ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Grønnehøj Poulsen i 8 år 4 måneder, før stoppet d. 13. april 1993.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 som viste et overskud på 1.206' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. september 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LACA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S
Via LACA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LACA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2007 -
P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
UNO TRANSPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2015 -
P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (Medlem)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S (Nu: PPSF A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2018
Registreringsdato: 14.09.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Direktør
02.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2024 - 14.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.1984 - 14.09.2018
Reel ejer
01.06.2009 - 14.09.2018
Direktør
03.11.2009 - 14.09.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.10.2011 - 26.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Grønnehøj Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LACA HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 4.226' DKK. Gennem holdingselskabet LACA HOLDING ApS har Lars derfor også andele i P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Grønnehøj Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor UNO SHIPPING & FORWARDING A/S (Nu: P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S) kunne fremvise et overskud på 2.009' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.170' DKK (UNO SHIPPING & FORWARDING A/S (Nu: P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 754' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42.032' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.914' DKK (UNO SHIPPING & FORWARDING A/S (Nu: P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kim Uno Gotthard Mogensen.