Kim Uno Gotthard Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNO TRANSPORT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 12.517' DKK UNO HOLDING ÅRHUS ApS (2022) |
Største underskud: | -7.476' DKK UNO INVEST APS (Nu: UNO Ejendomme APS) (2023) |
Største egenkapital: | 33.057' DKK UNO HOLDING ÅRHUS ApS (2022) |
Største gæld: | 111.855' DKK UNO HOLDING ÅRHUS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos UNO HOLDING ÅRHUS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNO TRANSPORT A/S (25 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 i UNO TRANSPORT A/S (tidligere ApS KBUS 38 NR. 3603) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Kim Uno Gotthard Mogensen nu besiddet i 25 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen speditører. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 580' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UNO HOLDING ÅRHUS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
UNO TRANSPORT A/S
Via UNO HOLDING ÅRHUS ApS -
P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S
Via UNO TRANSPORT A/S -
UNO Ejendomme APS
Via UNO HOLDING ÅRHUS ApS -
EJENDOMSSELSKABET VIBEVÆNGET ODDER ApS
Via UNO Ejendomme APS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET VIBEVÆNGET ODDER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2019 -
UNO Ejendomme APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019 -
UNO HOLDING ÅRHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
UNO TRANSPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2000 -
P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Kinoa Foods ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022 -
P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
UNO SHIPPING & FORWARDING A/S (Nu: P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022
Blå bog (fortsat)
Kim har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
31.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.04.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.10.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.07.2015 - 09.02.2023
Reel ejer
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer og Direktør
16.07.2019 - 13.07.2022
Ejerandel: 51%
Kim Uno Gotthard Mogensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UNO HOLDING ÅRHUS ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.649' DKK. Igennem sit holdingselskab UNO HOLDING ÅRHUS ApS har Kim dermed også ejerandele i UNO TRANSPORT A/S (90-99.99%) & UNO Ejendomme APS (100%).
Se også koncerndiagram for Kim Uno Gotthard Mogensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor UNO HOLDING ÅRHUS ApS fremviste et overskud på 12.517' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor UNO INVEST APS (Nu: UNO Ejendomme APS) fremviste et underskud på 7.476' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.170' DKK (P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.476' DKK (UNO INVEST APS (Nu: UNO Ejendomme APS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.649' DKK (UNO HOLDING ÅRHUS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.914' DKK (P. POULSEN SHIPPING & FORWARDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jesper Lykke Stampe.