Martin Rex Olkjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rex Cykler v/Martin Rex Olkjær (Ejer) |
Største overskud: | 2.364' DKK REX ApS (2020-21) |
Største underskud: | -17' DKK Martin Rex Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.029' DKK REX ApS (2022-23) |
Største gæld: | 12.004' DKK REX ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos REX ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af REX ApS (19 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 i Rex Cykler v/Martin Rex Olkjær (tidligere Rex Cykler V/Martin Rex Olkjær) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Rex Olkjær der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Rex Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
REX ApS
Via Martin Rex Holding ApS -
MJP Ejendomme ApS
Via REX ApS
Direktørposter (2)
-
Martin Rex Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021 -
MJP Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
REX ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2021
Registreringsdato: 03.09.2021 -
Martin Rex Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
Martin Rex Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 58,63% -
Stifter og Direktør
29.06.2005 - Stadig aktiv
Ejer
29.04.2011 - 03.09.2021
Reel ejer
29.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 58,63% -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Rex Olkjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin Rex Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.817' DKK. Gennem holdingselskabet Martin Rex Holding ApS har Martin derfor også andele i REX ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Rex Olkjær, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor REX ApS kunne fremvise et overskud på 2.364' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Martin Rex Holding ApS kunne fremvise et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 46' DKK (REX ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 17' DKK (Martin Rex Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.029' DKK (REX ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 113' DKK (MJP Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jørgen Pedersen.