Stine Maria Houlberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skavank I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skavank Copenhagen I/S (8 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 ved Skavank I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Trine Mathiasen Houlberg at Stine Maria Houlberg stiftede Skavank I/S den dag i februar 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Stine i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen antikvitetsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stine Maria Houlberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Stine Maria Houlberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2018
Registreringsdato: 15.03.2018 -
Skavank Sjælland I/S (Nu: Skavank Copenhagen I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2013
Registreringsdato: 11.06.2013 -
Skavank Sjælland I/S (Nu: Skavank Copenhagen I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2005
Registreringsdato: 01.01.2005
Blå bog (fortsat)
Stine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 11.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2000 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Merete Brunander.