Merete Brunander
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | N.O. - RISIKO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.183' DKK INDEX AWARD A/S (Nu: The Index Project A/S) (2015) |
Største underskud: | -14.844' DKK ICTALCARE A/S (2016) |
Største egenkapital: | 12.501' DKK ICTALCARE A/S (2014) |
Største gæld: | 3.408' DKK ICTALCARE A/S (2015) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos INDEX AWARD A/S (Nu: The Index Project A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af N.O. - RISIKO ApS (6 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1982 ved N.O. - RISIKO ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Merete Brunander i 6 år 11 måneder, før fratrædelsen den 7. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. december 1989.
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Skindergade 21 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.02.2017
Registreringsdato: 02.02.2017 -
Skindergade 21 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2016
Registreringsdato: 01.08.2016 -
INDEX AWARD A/S (Nu: The Index Project A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2012
Registreringsdato: 20.04.2012
Blå bog (fortsat)
Merete har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.2016 - 02.02.2017
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2010 - 20.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2007 - 03.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2007 - 19.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Merete har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 1982 til 1989 hos N.O. - RISIKO ApS.
En af de forbindelser som går igen i Merete' netværk er Stine Maria Houlberg.