Silas Utke Graae Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Evil Office (Ejer) |
Største overskud: | 1.073' DKK EVIL OFFICE ApS (2018) |
Største underskud: | -1.209' DKK TAARNKAMMER 2011 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 822' DKK EVIL OFFICE ApS (2018) |
Største gæld: | 3.422' DKK EVIL OFFICE ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EVIL OFFICE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EVIL OFFICE ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 ved Evil Office med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Bo Rune Madsen, Jonas Bjerre Terkelsbøl, Johan Haslund Wohlert at Silas Utke Graae Jørgensen stiftede Evil Office den dag i januar 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Silas i 1 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2001.
Virksomheden opererede indenfor udgivelse af lydoptagelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TAARNKAMMER 2011 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EVIL OFFICE ApS
Via TAARNKAMMER 2011 ApS
Direktørposter (1)
-
TAARNKAMMER 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TAARNKAMMER ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2017
Registreringsdato: 29.12.2017 -
TAARNKAMMER 2011 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2011
Registreringsdato: 20.12.2011 -
TAARNKAMMER 2011 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2011
Registreringsdato: 20.12.2011
Blå bog (fortsat)
Silas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.06.2015 - 04.07.2018
Reel ejer
05.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.09.2007 - 29.12.2017
Reel ejer
20.12.2011 - 29.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor EVIL OFFICE ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.073' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor TAARNKAMMER 2011 ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.209' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 44' DKK (TAARNKAMMER 2011 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 216' DKK (EVIL OFFICE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -157' DKK (EVIL OFFICE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -505' DKK (TAARNKAMMER 2011 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Silas' netværk er Jonas Bjerre Terkelsbøl.