Jonas Bjerre Terkelsbøl
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Evil Office (Ejer) |
Største overskud: | 1.089' DKK PLUK ENTERPRISES ApS (2017) |
Største underskud: | -1.435' DKK PLUK ENTERPRISES ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.010' DKK PLUK ApS (2014) |
Største gæld: | 3.422' DKK EVIL OFFICE ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EVIL OFFICE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EVIL OFFICE ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2000 ved Evil Office i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Bo Rune Madsen, Johan Haslund Wohlert, Silas Utke Graae Jørgensen at Jonas Bjerre Terkelsbøl stiftede Evil Office den dag i januar 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Jonas i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen udgivelse af lydoptagelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLUK ENTERPRISES ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EVIL OFFICE ApS
Via PLUK ENTERPRISES ApS
Direktørposter (1)
-
PLUK ENTERPRISES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
PLUK ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2017
Registreringsdato: 29.12.2017 -
PLUK ENTERPRISES ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2011
Registreringsdato: 20.12.2011 -
PLUK ENTERPRISES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2011
Registreringsdato: 20.12.2011
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.06.2015 - 04.07.2018
Reel ejer
05.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.09.2007 - 29.12.2017
Reel ejer
20.12.2011 - 29.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor PLUK ENTERPRISES ApS landede et overskud på 1.089' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor PLUK ENTERPRISES ApS landede et underskud på 1.435' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 216' DKK (EVIL OFFICE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -34' DKK (PLUK ENTERPRISES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -157' DKK (EVIL OFFICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Johan Haslund Wohlert.