Lars Gotholdt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS GOTHOLDT JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.530' DKK STORSTRØMS OST A/S (2023) |
Største underskud: | -164' DKK EJ Holding 2 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.374' DKK STORSTRØMS OST A/S (2023) |
Største gæld: | 10.402' DKK G. JENSEN EJENDOMME A/S (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos STORSTRØMS OST A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STORSTRØMS OST A/S (21 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 i LARS GOTHOLDT JENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Gotholdt Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 1. januar 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. januar 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LGJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
EJ Holding 2 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STORSTRØMS OST A/S
Via LGJ HOLDING ApS -
G. JENSEN EJENDOMME A/S
Via EJ Holding 2 ApS
Direktørposter (1)
-
LGJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
STORSTRØMS OST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2003 -
G. JENSEN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
EJ Holding 2 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2019
Registreringsdato: 30.12.2019 -
G. JENSEN EJENDOMME A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2012
Registreringsdato: 27.06.2012 -
LGJ HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2005
Registreringsdato: 30.12.2005
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
30.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.02.2003 - 27.12.2018
Bestyrelsesmedlem
21.02.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2018 - 29.12.2019
Reel ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.12.2003 - 30.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Gotholdt Jensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LGJ HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.710' DKK.
• EJ Holding 2 ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.710' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Lars Gotholdt Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor EJ Holding 2 ApS landede et overskud på 1.131' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EJ Holding 2 ApS landede et underskud på 164' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.530' DKK (STORSTRØMS OST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.374' DKK (STORSTRØMS OST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.211' DKK (G. JENSEN EJENDOMME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Ebbe Gotholdt Jensen.