Ebbe Gotholdt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EBBE GOTHOLDT JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.530' DKK STORSTRØMS OST A/S (2023) |
Største underskud: | -502' DKK EJ Holding 1 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.374' DKK STORSTRØMS OST A/S (2023) |
Største gæld: | 10.402' DKK G. JENSEN EJENDOMME A/S (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos STORSTRØMS OST A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af STORSTRØMS OST A/S (21 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1997 hos EBBE GOTHOLDT JENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ebbe Gotholdt Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Ebbe i 5 år 10 måneder, inden stoppet den 1. januar 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EGJ HOLDING, HOLMEGAARD ApS
Ejerandel: 100% -
EJ Holding 2 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STORSTRØMS OST A/S
Via EGJ HOLDING, HOLMEGAARD ApS -
G. JENSEN EJENDOMME A/S
Via EJ Holding 2 ApS
Direktørposter (5)
-
EJ Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2020 -
EGJ HOLDING, HOLMEGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2005 -
EJ Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2020 -
STORSTRØMS OST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2003 -
G. JENSEN EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
STORSTRØMS OST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2020 -
G. JENSEN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2012
Tidslinje (15)
-
G. JENSEN EJENDOMME A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2020
Registreringsdato: 28.09.2020 -
EJ Holding 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2020
Registreringsdato: 28.09.2020 -
EJ Holding 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2020
Registreringsdato: 28.09.2020
Blå bog (fortsat)
Ebbe har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Direktør
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2012 - Stadig aktiv
Direktør
28.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
30.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.02.2003 - 27.12.2018
Direktør
21.02.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2018 - 29.12.2019
Reel ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ebbe Gotholdt Jensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• EGJ HOLDING, HOLMEGAARD ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.497' DKK.
• EJ Holding 2 ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.497' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ebbe Gotholdt Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor STORSTRØMS OST A/S fremviste et overskud på 1.530' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EJ Holding 1 ApS fremviste et underskud på 502' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.530' DKK (STORSTRØMS OST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.374' DKK (STORSTRØMS OST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.211' DKK (G. JENSEN EJENDOMME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ebbe' netværk er Lars Gotholdt Jensen.