Elisabeth Agnes Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN (28 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 i STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jens Otto Rasmussen at Elisabeth Agnes Rasmussen stiftede STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN den dag i januar 1996. Hvervet som Ejer og Stifter har Elisabeth nu besiddet i 28 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen fjerkræavl.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
FÆLLESFORENINGEN FOR ØKOLOGISKE ÆGPRODUCENTER F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2004
Registreringsdato: 24.03.2004 -
FÆLLESFORENINGEN FOR ØKOLOGISKE ÆGPRODUCENTER F.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2002
Registreringsdato: 15.03.2002 -
FÆLLESFORENINGEN FOR ØKOLOGISKE ÆGPRODUCENTER F.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2002
Registreringsdato: 15.03.2002
Blå bog (fortsat)
Elisabeth har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2002 - 24.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Elisabeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år fra 2002 til 2004 hos FÆLLESFORENINGEN FOR ØKOLOGISKE ÆGPRODUCENTER F.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Elisabeth' netværk er Jens Otto Rasmussen.