Jens Otto Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPISESTUERNE PÅ SLETTEN (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN (28 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1986 i DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPISESTUERNE PÅ SLETTEN som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Otto Rasmussen i , inden stoppet d. 13. maj 1986.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor kantiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
STENGÅRDEN V/J O RASMUSSEN & E RASMUSSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1996
Registreringsdato: 01.01.1996 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPISESTUERNE PÅ SLETTEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.1986
Registreringsdato: 13.05.1986 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPISESTUERNE PÅ SLETTEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.1986
Registreringsdato: 28.04.1986
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.1986 - 13.05.1986
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Elisabeth Agnes Rasmussen.