Sten Odgaard Erhardsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | 2LINK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af 2LINK (14 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1998 hos 2LINK i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Allan Riis Larsen at Sten Odgaard Erhardsen stiftede 2LINK den dag i oktober 1998. Titlen som Ejer og Stifter havde Sten i 14 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
2LINK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013 -
Sten Odgaard Erhardsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2003
Registreringsdato: 30.06.2003 -
Sten Odgaard Erhardsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2002
Registreringsdato: 01.09.2002
Blå bog (fortsat)
Sten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2002 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sten' netværk er Børge Steen Jensen.